KRS 0000033133
NIP7282417707
REGON47290739000000
Nazwa"EUROTRADE-BUILD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"EUROTRADE-BUILD" -
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 27 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEMOJEWSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 91-849, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Wspólnik
2001-08-06
2012-03-27
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
TATIANA WOJTYŚ
Wspólnik
2006-06-24
2007-09-24
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁ.
Wspólnik
2012-03-27
2012-04-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
47130420600000
PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
Wspólnik
2001-08-06
2012-03-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-07
2012-04-27
PAWEŁ ANDRZEJ KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2004-07-07
ALEKSANDRA MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2012-04-27
PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2012-04-27
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2004-07-07
2001-08-06
2001-10-08
"M 4- SALON WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK I KUCHNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2006-06-24
"M2 - SALON WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK I KUCHNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-06
2001-10-08
BRZEZIŃSKA, 19, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-10-08
2006-06-24
BRZEZIŃSKA, 19A, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-06-24
2009-09-22
HIPOTECZNA, 7/9, ŁÓDŹ, 91-334, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie