KRS 0000140458
NIP7251551267
REGON47159456900000
Nazwa"KUCHINOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKUCHINOX
Data rejestracji 25 lis 2002 (22 lata temu) 25 lis 2002
Data usunięcia 27 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KOŚCIUSZKI, 1, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 157500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251551267
data rejestracji 25 sie 1997
status Czynny
10150015461215400766770000
SANPL 14 Oddział w Łodzi
ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA
24109025900000000133512693
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
34103012050000000093686002
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
57150015461215400766800000
SANPL 14 Oddział w Łodzi
ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA
61103012050000000093686001
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
77103012050000000093686004
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
81109025900000000136692297
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
85103013480000000093686500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
92150015461215400767070000
SANPL 14 Oddział w Łodzi
ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA
50103012050000000093686005
BH Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGODARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Beneficjent
MARCIN GRZEGORZ ANTCZAK
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
Wspólnik
2002-11-25
2015-01-27
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Wspólnik
2002-11-25
2015-01-27
201 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.500 ZŁ
MACIEJ BALCERAK
Wspólnik
2002-11-25
2015-01-27
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MACIEJ BALCERAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2007-10-03
MACIEJ BALCERAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-03
2015-01-27
DARIUSZ TADEUSZ ANTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2007-10-03
PAWEŁ GRZEGORZ KULIKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2015-01-27
2002-11-25
2008-07-01
AL. KOŚCIUSZKI, 3, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie