KRS 0000168545
NIP6272295283
REGON27605265500000
NazwaARGOS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGOS INVESTMENT
Data rejestracji 23 lip 2003 (21 lat temu) 23 lip 2003
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWA, 32, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6272295283
data rejestracji 03 lip 1998
status Czynny
60109011860000000135935144
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #310 PRODUKCJA MEBLI #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOALEKSANDRA EMILIA ŁAGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-03
2010-12-22
MAŁGORZATA TERESA KOŁODZIEJAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-17
2010-12-22
ALEKSANDER EDWARD SZPAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-22
2019-03-14
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-22
2011-12-06
ZBIGNIEW BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-06
2019-03-14
MARIA SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2009-03-17
JAN BOGDAN WOJDYŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2005-04-04
BARTOSZ ŁUKASZ WOJDYŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2005-04-04
KRYSTYNA MARIA BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-04
2008-10-03
ANNA MARIA BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-04
2019-03-14
BARTOSZ ORLIŃSKI
Beneficjent
KAROL LISOWSKI
reprezentant
BARTOSZ ORLIŃSKI
reprezentant
ZBIGNIEW BIELAK
Beneficjent
TOMASZ ADAM SIWEK
Wspólnik
2003-07-23
2009-03-17
148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.000,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA BIELAK
Wspólnik
2005-04-04
2011-12-06
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000 ZŁ
ZBIGNIEW JERZY BIELAK
Wspólnik
2005-04-04
2019-03-14
151 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.000,00 ZŁ.
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
Wspólnik
2012-11-14
2019-03-14
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.000,00 ZŁ.
TERESA MARIA NANDZIK
Prokurent
2009-06-23
2010-12-22
SAMOISTNA
JOANNA DANUTA CHMIELEWSKA
Prokurent
2003-07-23
2005-04-04
SAMOISTNA
BARTOSZ ORLIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ZBIGNIEW BIELAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
28,44 % POSIADANYCH AKCJI IMIENNYCH JEST UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU POPRZEZ PRZYZNANIE KAŻDEJ UPRZYWILEJOWANEJ AKCJI IMIENNEJ DWÓCH GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD PROKURENTÓW (PAR. 24 UST. 3 UM. SPÓŁKI)
ZBIGNIEW JERZY BIELAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2011-12-06
TOMASZ ADAM SIWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-04
2009-03-17
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-06
2019-03-14
KAROL LISOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2019-03-14
2003-07-23
2011-12-06
"ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-23
2003-10-29
WOJSKA POLSKIEGO, 81, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
2003-10-29
2009-06-23
METALOWCÓW, 3A, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
2009-06-23
2012-11-29
PARKOWA, 3, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
Km 1365/21
2022-09-29
2023-01-18
33676.09 PLN
VIII C 999/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Rafał Giziński Kancelaria Komornicza nr IX w Chorzowie
GKm 26/23
2023-09-15
2023-11-25
10579.52 PLN
VI GNc 1547/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
Km 624/23
2023-09-15
2023-11-25
10598.79 PLN
A numer 4561/2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
Km 562/23
2023-10-02
2024-01-11
40568.41 PLN
VIII Nc 2581/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Łukasz Morys Kancelaria Komornicza nr VII w Zabrzu
2406-SEE.7114.1027.2024.2.1 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
367.88 PLN
2406.723.165890.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.7114.1027.2024.2.1 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
20386.85 PLN
2406.723.189557.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.7114.1027.2024.2.1 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
54197.06 PLN
2406.723.189690.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.7114.1027.2024.2.1 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
10829.26 PLN
2406.723.344333.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.7114.1027.2024.2.1 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
39858.47 PLN
2406.723.402910.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.7114.1027.2024.2.2 // 2406-24-086588
2024-06-25
2024-07-22
6255.08 PLN
2406.723.499793.2020
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie