KRS 0000377281
NIP6342773843
REGON24185589300000
NazwaPRESTIGE RESIDENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRESTIGE RESIDENCES
Data rejestracji 01 lut 2011 (14 lat temu) 01 lut 2011
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFA WOLNEGO, 12, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMGRZEGORZ SERGIUSZ WIZENTAL
Prokurent
2015-06-19
2022-10-25
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA KATARZYNA MIKUNDA
Wspólnik
2011-02-01
2013-02-15
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2400 ZŁ
GRAŻYNA EWA OPIŁKA
Wspólnik
2011-02-01
2013-02-15
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800,00 ZŁ
NATALIA WIZENTAL
Wspólnik
2011-07-29
2013-02-15
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2900 ZŁ
ZBIGNIEW JERZY BIELAK
Wspólnik
2012-06-28
2013-12-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00ZŁ
Wspólnik
2013-02-15
2013-12-31
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00ZŁ
27605265500000
KRYSTYNA MARIA BIELAK
Wspólnik
2013-02-15
2013-12-31
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800,00ZŁ
KAROL MARCIN LISOWSKI
Wspólnik
2013-12-31
2015-06-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 10.000,00 ZŁ
GRZEGORZ SERGIUSZ WIZENTAL
Wspólnik
2015-06-19
2022-10-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JACEK HENRYK GIESA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2015-06-19
MICHAŁ BĄK
PRREZES ZARZĄDU
2015-06-19
2017-01-13
DANUTA ŁUCJA KOZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2011-07-29
GRZEGORZ SERGIUSZ WIZENTAL
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2013-10-22
2011-02-01
2012-06-28
ZABRSKA, 1, KATOWICE, 40-083, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie