KRS 0000419558
NIP6272732223
REGON24293041500000
NazwaOPECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOPECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 kwi 2012 (12 lat temu) 30 kwi 2012
Data usunięcia 10 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 26, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6272732223
data rejestracji 04 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZBIGNIEW JERZY BIELAK
Wspólnik
2012-04-30
2017-10-04
KRYSTYNA MARIA BIELAK
Wspólnik
2012-04-30
2017-10-04
Wspólnik
2012-04-30
2020-02-18
24288049100000
Wspólnik
2013-06-05
2020-02-18
24296129000000
ARNOLD RZEPUS
Wspólnik
2020-02-18
2024-07-10
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
Prokurent
2013-11-27
2016-10-19
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA EMILIA ŁAGOWSKA
Prokurent
2016-10-19
2024-07-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ OPECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDZIE ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI: PREZES ZARZĄDU - ARNOLD RZEPUS
Członek Organu Reprezentacji
2012-04-30
2020-02-18
24288049100000
Członek Organu Reprezentacji
2020-02-18
2024-07-10
24185893400000
2012-04-30
2020-02-18
SATERNUS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-04-30
2020-02-18
NOWA, 32, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Km 2215/20
2022-12-31
2023-01-16
3116.19 PLN
VI Nc-e 768118/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie