KRS 0000672551
NIP9671390346
REGON36704223800000
NazwaVALUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVALUE INVESTMENTS
Data rejestracji 12 kwi 2017 (7 lat temu) 12 kwi 2017
Data usunięcia 15 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GDAŃSKA, 89, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2017-04-12
2018-02-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
24296129000000
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
Wspólnik
2017-10-03
2018-05-15
1.475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.750,00 ZŁ
Wspólnik
2017-04-12
2018-02-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
27605265500000
ZBIGNIEW JERZY BIELAK
Wspólnik
2017-10-03
2018-05-15
1.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.750,00 ZŁ
KRYSTYNA MARIA BIELAK
Wspólnik
2017-10-03
2018-05-15
1.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.750,00 ZŁ
ZBIGNIEW BIELAK
Beneficjent
KRYSTYNA BIELAK
Beneficjent
ZBIGNIEW BIELAK
reprezentant
KRYSTYNA BIELAK
reprezentant
ZBIGNIEW BIELAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRYSTYNA BIELAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMODZIELNA).
BARTOSZ TOMASZ ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2018-05-15
KAROL MARCIN LISOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2018-05-15
2017-04-12
2018-05-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-12
2018-05-15
VALUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-12
2018-05-15
UL. GDAŃSKA, 89, BYDGOSZCZ, 85-022, BYDGOSZCZ, POLSKA
2017-04-12
2018-05-15
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2017-04-12
2018-05-15
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2017-04-12
2018-05-15
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2017-04-12
2018-05-15
702 - DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2017-04-12
2018-05-15
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2017-04-12
2018-05-15
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2017-04-12
2018-05-15
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2017-04-12
2018-05-15
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2017-04-12
2018-05-15
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2017-04-12
2018-05-15
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2406-SEE.711.2170.P1.2022.BZEE
2022-11-23
2022-12-05
686250.07 PLN
2406-723.374423.2021
Urząd Skarbowy w Chorzowie
2406-SEE.711.2170.P1.2022.BZEE
2022-11-23
2022-12-05
1981780.84 PLN
2406-723.312331.2021
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie