KRS 0000184852
NIP6271005082
REGON27235408100000
Nazwa"PEGAZ" PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PEGAZ" PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 19 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres METALOWCÓW, 5, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6271005082
data rejestracji 04 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #72 INFORMATYKA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9251 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCHPAWEŁ MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2011-11-21
MAREK JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-12
2009-10-23
ANNA SOBCZUK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-23
2011-11-21
ANNA SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-21
2017-04-28
BEATA GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-21
2014-02-07
IZABELA SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-03
2017-04-28
ANDRZEJ PAWEŁ KALISZ
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2005-04-12
TADEUSZ JAN ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2012-08-03
URSZULA KATARZYNA SZMANDRA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-23
2005-04-12
TOMASZ ADAM SIWEK
Wspólnik
2003-12-23
2021-07-19
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.375,00 ZŁ
JAN KUBARA
Wspólnik
2003-12-23
2008-11-27
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000 ZŁ
TADEUSZ JAN ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2003-12-23
2012-08-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
ANDRZEJ PAWEŁ KALISZ
Wspólnik
2003-12-23
2008-11-27
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000 ZŁ
BEATA GAWLIK SIWEK
Wspólnik
2012-08-03
2021-07-19
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 625,00 ZŁ
TOMASZ ADAM SIWEK
Likwidator
2019-02-19
2021-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RÓWNIEŻ KAŻDY Z POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD PROKURENTÓW (PAR.27 UST.3)
TOMASZ ADAM SIWEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2019-02-19
JAN KUBARA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-23
2005-04-12
2003-12-23
2019-02-19
"PEGAZ" PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie