KRS 0000164479
NIP8992476542
REGON93291982000000
NazwaMD WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMD WORK
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO.TGK@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWGRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Wspólnik
2003-06-13
2004-05-27
64 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ROBERT ROMBOUT
Wspólnik
2003-06-13
2006-10-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
1965-09-22
GERRIT JAN VAN GEERENSTEIN
Wspólnik
2003-10-02
2006-10-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
1962-03-26
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Wspólnik
2004-06-30
2007-01-24
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
TOMASZ KULIŚ
Wspólnik
2007-01-24
2009-11-05
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Wspólnik
2009-11-05
2013-01-30
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
CAMPUS COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2013-01-30
2019-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
VADIM VASILIEV
Likwidator
2017-05-10
2019-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2004-05-27
MAGDALENA SALA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2004-06-30
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2013-01-30
VADIM VASILIEV
PREZES ZARZĄDU
2013-01-30
2017-05-10
2003-06-13
2004-06-30
WORK SUPPORT POLSKA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-30
2010-05-25
EWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-25
2013-01-30
"TKG POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-30
2017-05-10
MD WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-13
2004-06-30
TRAUGUTTA, 67, WROCŁAW, 50-417, WROCŁAW, POLSKA
2004-06-30
2008-09-02
OZIMSKA, 25, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
2008-09-02
2010-05-25
KRAKOWSKA, 39, OPOLE, 45-075, OPOLE, POLSKA
2010-05-25
2013-01-30
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie