KRS 0000489929
NIP7543077482
REGON16156318400000
NazwaKULIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKULIŚ
Data rejestracji 06 gru 2013 (11 lat temu) 06 gru 2013
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres KRAKOWSKA, 39, OPOLE, 45-075, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWGRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Likwidator
2018-02-06
2021-05-25
TOMASZ KULIŚ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2021-05-25
KRZYSZTOF CHAMALA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2021-05-25
JAROSŁAW FRANCIK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2021-05-25
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Beneficjent
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
reprezentant
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
2013-12-06
2018-02-06
KULIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie