KRS 0000287971
NIP7542914450
REGON16015008900000
NazwaSTAREXPRESS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAREXPRESS LOGISTICS
Data rejestracji 05 wrz 2007 (17 lat temu) 05 wrz 2007
Data usunięcia 17 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAMIENNA, 82, GOGOLIN, 47-320, GOGOLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHGRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
Wspólnik
2007-09-05
2011-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁ
PAUL FLORENT SIPS
Wspólnik
2007-09-05
2011-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,- ZŁ
PAUL SIPS BEHEER B.V.
Wspólnik
2011-05-11
2020-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAUL FLORENT SIPS
Likwidator
2016-06-07
2020-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A. PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, B. USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICY - SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU: A. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE.
PAUL FLORENT SIPS
PREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2016-06-07
GRZEGORZ TOMASZ KULIŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-05
2011-05-11
2007-09-05
2016-06-07
STAREXPRESS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-05
2008-02-18
OZIMSKA, 25, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
2008-02-18
2011-05-11
MARKA Z JEMIELNICY, 2, OPOLE, 45-578, OPOLE, POLSKA
2011-05-11
2012-02-23
CYGANA, 1A, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie