KRS 0000132244
REGON01718594000000
Nazwa"SIEGWERK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIEGWERK POLSKA
Data rejestracji 30 wrz 2002 (22 lata temu) 30 wrz 2002
Data usunięcia 22 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUBNA 60, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWSIEGWERK DRUCKFARBEN GMBH & CO.KG
Wspólnik
2002-09-30
2002-11-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Wspólnik
2002-09-30
2003-07-11
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SIEGWERK DRUCKFARBEN AG
Wspólnik
2002-11-20
2006-03-15
9600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4800000 ZŁ
Wspólnik
2006-03-15
2006-08-22
9.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800.000 ZŁ.
01067425100000
SYLWIA ANNA ROMANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-14
HERBERT FORKER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2006-08-22
ANDRE BERK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2003-05-14
RALF HILDENBRAND
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2006-08-22
OLIVER WITTMANN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2006-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2003-05-14
ANDRE BERK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-24
2005-12-06
JAROSŁAW SEWERYN
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2006-08-22
ANDRE BERK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2004-01-05
JÓZEF FERBER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-05
2004-11-24
2002-09-30
2002-11-20
BIEDRONKI, 18A, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
2002-11-20
2002-12-31
ŁUBNA, 60, ŁUBNA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie