KRS 0000353663
NIP6912459837
REGON02122775300000
NazwaSIEGWERK PROCHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIEGWERK PROCHOWICE
Data rejestracji 09 kwi 2010 (14 lat temu) 09 kwi 2010
Data usunięcia 17 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 10, PROCHOWICE, 59 - 230, PROCHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912459837
data rejestracji 01 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARIUSZ GAWRYSIAK
reprezentant
JAN CHRISTIAN BREITKOPF
reprezentant
1976-04-24
MAŁGORZATA MONIKA ŁEMPICKA
reprezentant
ANDREAS FRIEDRICH ALFRED KELLER
Beneficjent
1954-11-18
SIEGWERK BÜDINGEN GMBH
Wspólnik
2010-04-09
2021-05-17
6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTIAN CEGŁOWSKI
Prokurent
2016-10-13
2020-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JERZY BLACHA
Prokurent
2011-08-18
2014-08-06
SAMOISTNA
AGNIESZKA DOROTA WŁAZIŃSKA
Prokurent
2016-10-13
2020-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MONIKA AGNIESZKA WITKOWSKA
Prokurent
2016-10-13
2020-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
AGNIESZKA KATARZYNA TEODORCZYK
Prokurent
2016-10-13
2020-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JAN BREITKOPF
Likwidator
2020-03-11
2021-05-17
MARIUSZ GAWRYSIAK
Likwidator
2020-03-11
2021-05-17
MAŁGORZATA MONIKA ŁEMPICKA
Likwidator
2020-03-11
2021-05-17
ANDREAS FRIEDRICH ALFRED KELLER
Beneficjent
A. KELLER KONTROLUJE 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEHMAG BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG, KTÓRA POSIADA 57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGWERK GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGWERK GROUP HOLDING AG & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGWERK BETEILIGUNG GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGWERK DRUCKFARBEN AG & CO. KGAA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEGWERK BÜDINGEN GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SIEGWERK PROCHOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EUGEN SORG
PREZES ZARZĄDU
2010-04-09
2013-03-12
TOMASZ JERZY BLACHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2014-08-06
WOLFGANG JOSTEN
PREZES ZARZĄDU
2013-03-12
2016-06-22
ANNE GRADL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-19
2016-06-22
FREDERIK HUGO NOORDHOEK HEGT
PREZES ZARZĄDU
2016-06-22
2017-10-20
MAŁGORZATA MONIKA ŁEMPICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-22
2020-03-11
OLIVER WITTMANN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-20
2018-01-29
JAN BREITKOPF
PREZES ZARZĄDU
2018-01-29
2020-03-11
2010-04-09
2011-08-18
COLOR CHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-18
2016-07-29
ACTEGA COLORCHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-29
2020-03-11
SIEGWERK PROCHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie