KRS 0000209212
REGON01576186500000
NazwaEPPLE DRUCKFARBEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEPPLE DRUCKFARBEN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Data rejestracji 02 cze 2004 (20 lat temu) 02 cze 2004
Data usunięcia 27 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KACZA, 9, WARSZAWA, 01-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁAEPPLE DRUCKFARBEN AG
Wspólnik
2004-06-02
2018-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 PLN
ANDRZEJ PIOTR KWAŚNIK
Likwidator
2017-03-16
2018-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOACHIM ERLACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2016-12-20
KLAUS-DIETER SCHROTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2009-09-25
EDGAR BUCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2016-12-20
CARL EPPLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-25
2017-03-16
WOLFGANG JOSTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-25
2013-12-17
MICHAEL GLASER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-20
2017-03-16
GERLACH GUNTHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-20
2017-03-16
2004-06-02
2017-03-16
"EPPLE DRUCKFARBEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-02
2008-03-13
WYSPOWA, 16, WARSZAWA, 03-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie