KRS 0000022505
REGON01282749200000
NazwaFEDDERSEN LAULE EWERWAHN SCHERZBERG FINKELNBURG CLEMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaFEDDERSEN LAULE EWERWAHN SCHERZBERG FINKELNBURG CLEMM .
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 08 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILCZA, 42, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 797900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGERHARD LAULE
Wspólnik
2001-07-02
2012-09-14
15.858 (PIĘTNASCIE TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT OSIEM)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 792.900 (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET)ZŁOTYCH
ANDRZEJ PIOTR KWAŚNIK
Wspólnik
2001-07-02
2012-10-08
15958 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 797900,00 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR KWAŚNIK
Likwidator
2001-08-24
2012-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PIOTR KWAŚNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-02
2012-09-14
2001-07-02
2001-08-24
FEDDERSEN LAULE EWERWAHN SCHERZBERG FINKELNBURG CLEMM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie