KRS 0000129074
REGON01496216500000
NazwaVHV POLSKI BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVHV POLSKI BROKER
Data rejestracji 03 wrz 2002 (22 lata temu) 03 wrz 2002
Data usunięcia 23 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARSZAŁKOWSKA, 55/73, WARSZAWA, 00-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAVHV VEREINIGTE HAFTPFLICHTVERSIECHERUNG VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT
Wspólnik
2002-09-03
2006-11-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250000 ZŁOTYCH
STEFANIA BARBARA TOMICZEK
Prokurent
2002-09-03
2005-01-31
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ PIOTR KWAŚNIK
Likwidator
2005-01-31
2006-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
HANS DIETER GEILER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-03
2005-01-31
JOLANTA JANISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-03
2005-01-31
HALINA DANUTA CORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2004-04-20
2002-09-03
2005-01-31
VHV POLSKI BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie