KRS 0000013136
NIP1181153830
REGON01274787600000
NazwaKRZYSZTOF ROMANOWSKI I WSPÓLNICY-SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKRZYSZTOF ROMANOWSKI I WSPÓLNICY-SPÓŁKA JAWNA
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 28 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BIEDRONKI, 18A, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1181153830
data rejestracji 11 lip 2001
status Czynny
52105010251000009081981210
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51187010452078106364690001
NEST Centrum Rozliczeniowe
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMAGDALENA ANNA STACHOWIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Wspólnik
2012-05-31
2022-02-28
MAGDALENA ANNA STACHOWIAK
Wspólnik
2019-10-17
2022-02-28
KRZYSZTOF ROMANOWSKI
Wspólnik
2001-05-23
2005-11-14
SYLWIA ANNA ROMANOWSKA
Wspólnik
2001-05-23
2019-10-17
MAGDALENA ANNA ROMANOWSKA
Wspólnik
2005-11-14
2012-05-31
MAGDALENA ANNA STACHOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF ROMANOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2005-11-14
SYLWIA ANNA ROMANOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2019-10-17
MAGDALENA ANNA ROMANOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-11-14
2012-05-31
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-05-31
2022-02-28
MAGDALENA ANNA STACHOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-17
2022-02-28
2001-05-23
2005-11-14
KRZYSZTOF ROMANOWSKI ANNA ROMANOWSKA SPÓŁKA JAWNA
2005-11-14
2019-10-17
ANNA ROMANOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie