KRS 0000099144
REGON01718592800000
NazwaSIEGWERK POLSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIEGWERK POLSKA INWESTYCJE
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 08 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUBNA, 60, ŁUBNA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASIEGWERK DRUCKFARBEN GMBH & CO.KG Z SIEDZIBĄ W SIEGBURGU - NIEMCY
Wspólnik
2002-04-25
2002-09-13
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
Wspólnik
2002-04-25
2004-01-09
90 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ
SIEGWERK II GMBH & CO. KG
Wspólnik
2002-09-13
2002-10-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SIEGWERK DRUCKFARBEN AG
Wspólnik
2002-10-30
2004-05-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY PLN)
Wspólnik
2004-03-08
2004-11-08
240 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120.000,00 ZŁ
01718594000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRE BERK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2004-11-08
KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2003-08-21
2002-04-25
2003-06-03
BIEDRONKI, 18A, LESZNOWOLA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie