KRS 0000131326
NIP5661513986
REGON13031996200000
NazwaJ.S. HAMILTON "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ.S. HAMILTON "MAZOWSZE"
Data rejestracji 18 wrz 2002 (22 lata temu) 18 wrz 2002
Data usunięcia 03 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 5, MAKÓW MAZOWIECKI, 06-200, MAKÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 332000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJAN PETER OLSZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-24
2017-04-20
1962-01-16
MACIEJ ANDRZEJ GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-24
2017-04-20
WŁODZIMIERZ JAKUB GRZESZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-14
2005-10-28
BOGUMIŁ KONICER
Członek Organu Nadzoru
2003-11-15
2007-07-02
MAGDALENA ANNA RUSINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-28
2007-07-02
ANDRZEJ JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-28
2007-07-02
JANUSZ TETKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-28
2010-03-24
WIESŁAW ŻEBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-28
2018-03-09
JÓZEF MIROSŁAW TETKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2010-03-24
BOGDAN SZYC
Członek Organu Nadzoru
2017-04-20
2018-03-09
"CLAR INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-09-18
2005-04-22
332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.000 ZŁ
Wspólnik
2002-09-18
2017-11-30
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000 ZŁ
00078097200000
Wspólnik
2002-09-18
2017-11-30
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ
00044086800000
Wspólnik
2005-04-22
2009-12-16
332 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.000,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
13029238700000
Wspólnik
2009-12-16
2015-11-03
332 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI: 166.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00289304800000
Wspólnik
2015-11-03
2018-08-03
664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 332.000,00 ZŁ
00289304800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
JÓZEF JERZY ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-18
2007-10-11
MARIAN RUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-11
2018-08-03
2002-09-18
2006-06-13
REGIONALNE LABORATORIUM ANALIZ MLEKA "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-13
2010-03-24
LABORATORIUM HIGIENY ŻYWNOŚCI "MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie