KRS 0000130185
NIP8730007266
REGON00134515500000
NazwaWIEZAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIEZAT
Data rejestracji 13 wrz 2002 (22 lata temu) 13 wrz 2002
Data usunięcia 20 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATKOWSKIEGO, 8, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8730007266
data rejestracji 31 gru 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWTOMASZ KALEJTA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-31
2016-12-07
EDMUND GĘBAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-20
2009-08-21
MARIUSZ KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2018-08-06
RAFAŁ SMOŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2010-05-25
STANISŁAW JUDA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2011-06-15
ILONA EWA MALON
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2014-04-25
PAWEŁ GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
2012-06-06
PAWEŁ SZAJNER
Członek Organu Nadzoru
2012-06-06
2014-10-31
GRZEGORZ BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2014-10-31
MARCIN SZULARZ
Członek Organu Nadzoru
2014-10-31
2019-07-11
Wspólnik
2002-09-13
2010-02-24
100 UDZIAŁÓW, 50000 ZŁ PO 500 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ
85000226800000
Wspólnik
2010-02-24
2019-11-20
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ
27129322000000
KAZIMIERZ KASPEREK
Prokurent
2008-08-20
2010-02-24
PROKURA ODDZIELNA
STANISŁAW JĘDRZEJCZYK
Prokurent
2010-02-24
2016-03-01
SAMOISTNA
MARIUSZ ŁABNO
Prokurent
2014-06-13
2019-11-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA SĄ UPOWAŻNIENI: 1. CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. PROKURENT SAMODZIELNIE
ANDRZEJ PAWEŁ DRWIŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2006-02-10
KAZIMIERZ KASPEREK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-10
2006-12-06
JERZY JÓZEF KOZIARA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2008-08-20
ANDRZEJ JANUSZ GACOŃ
PREZES ZARZĄDU
2008-11-21
2019-11-20
2002-09-13
2010-02-24
TARNOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "WIEZAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie