KRS 0000117344
REGON67192402600000
Nazwa"VECTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVECTURA
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 13 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 2, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAJERZY ANDRZEJ MRUK
Wspólnik
2002-06-13
2005-10-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ
MAREK MRUK
Wspólnik
2002-06-13
2008-02-13
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
MARIUSZ ROBERT PURC
Wspólnik
2005-10-05
2008-02-13
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
Wspólnik
2005-10-05
2008-02-13
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY ANDRZEJ MRUK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2005-10-05
MAREK MRUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-13
2005-10-05
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-05
2008-02-13
MAREK MRUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-03
2008-02-13
2002-06-13
2005-10-05
KRÓLEWSKA, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie