KRS 0000295209
NIP7962255988
REGON67192402600000
Nazwa"VECTURA" BOGUSŁAW CHLIPAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"VECTURA" BOGUSŁAW CHLIPAŁA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 gru 2007 (17 lat temu) 18 gru 2007
Data usunięcia 26 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. GRANICZNA, 17, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7962255988
data rejestracji 10 lis 2005
status Czynny
38105017931000009080801856
INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40
ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA
69105017931000009080801880
INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40
ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA
91105017931000009080801872
INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40
ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGUSŁAW CHLIPAŁA
Beneficjent
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK MRUK
Beneficjent
MARIUSZ PURC
Beneficjent
MAREK MRUK
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ PURC
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
Wspólnik
2007-12-18
2021-11-26
MAREK MRUK
Wspólnik
2007-12-18
2021-11-26
MARIUSZ ROBERT PURC
Wspólnik
2007-12-18
2021-11-26
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK MRUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ PURC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW W POZOSTAŁYCH SPRAWACH KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
BOGUSŁAW CHLIPAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-18
2021-11-26
MAREK MRUK
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-18
2021-11-26
MARIUSZ ROBERT PURC
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-18
2021-11-26
2007-12-18
2009-06-02
WERNERA, 33/37, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2009-06-02
2018-09-28
STRUGA, 54, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie