KRS 0000395359
NIP6871778622
REGON67295522400000
NazwaT-MONT JERZY GRABSKI, KRAWCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaT-MONT JERZY GRABSKI, KRAWCZYK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 07 wrz 2011 (13 lat temu) 07 wrz 2011
Data usunięcia 21 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KAPELANKA, 13A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIJERZY IZYDOR GRABSKI
Wspólnik
2011-09-07
2017-04-12
MAREK MRUK
Wspólnik
2011-09-07
2017-04-12
MARIUSZ ROBERT PURC
Wspólnik
2011-09-07
2017-04-12
RAFAŁ EDWARD CZACZKOWSKI
Wspólnik
2012-01-16
2017-04-12
JACEK KOBIERZYCKI
Wspólnik
2017-04-12
2017-06-21
WITOLD KRAWCZYK
Wspólnik
2017-04-12
2017-06-21
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
RAFAŁ EDWARD CZACZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-16
2017-04-12
JACEK KOBIERZYCKI
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-12
2017-06-21
WITOLD KRAWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-12
2017-06-21
MARIUSZ ROBERT PURC
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-07
2017-04-12
MAREK MRUK
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-07
2017-04-12
JERZY IZYDOR GRABSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-07
2017-04-12
2011-09-07
2017-04-12
T-MONT JERZY GRABSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2011-09-07
2012-01-16
WYRWY-FURGALSKIEGO, 18, KRAKÓW, 30-217, KRAKÓW, POLSKA
2012-01-16
2016-09-26
BOBRZYŃSKIEGO, 31b, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie