KRS 0000090533
NIP7970000122
REGON00511389000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "HANDLOWIEC" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "HANDLOWIEC"
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 08 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCZA, 2, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHELŻBIETA RYBICKA
Likwidator
2012-03-28
2013-11-08
BARBARA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-07-11
MAŁGORZATA DANUTA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-07-11
WIESŁAWA GAŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-07-11
GRAŻYNA LUCYNA MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2003-08-27
STANISŁAW KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2004-08-30
HANNA BURZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-27
2006-08-18
MAŁGORZATA DANUTA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2013-11-08
BARBARA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2006-08-18
TERESA GUBA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-18
2007-06-22
MARIA JOANNA GORTAT
Członek Organu Nadzoru
2006-08-18
2010-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
ELŻBIETA RYBICKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2012-03-28
ELŻBIETA BARBARA KASICA
CZŁONEK ZARZĄDU: GŁÓWNY KSIĘGOWY
2002-02-15
2012-03-28
2002-02-15
2012-03-28
SPÓŁDZIELNIA PRACY "HANDLOWIEC"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie