KRS 0000094449
NIP9290110516
REGON00051123200000
NazwaZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "DENAR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZIELONOGÓRSKA USŁUGOWO-HANDLOWA "DENAR"
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 06 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOHATERÓW WESTERPLATTE, 23, ZIELONA GÓRA, 65-078, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (51)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4541Z TYNKOWANIE #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6712A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANESTANISŁAW RUDZKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2006-05-30
JAROSŁAW DARIUSZ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2006-09-06
ANDRZEJ TOMASZ STRĘK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-30
2006-09-06
ANTONI MROZIK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-30
2006-09-06
STANISŁAW OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2002-06-19
JAN MAREK ROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2002-06-19
IRENA GRAŻYNA HYŻA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-19
2004-02-24
JADWIGA OZIEMKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-12
2005-08-09
MIECZYSŁAW PALONKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-30
2006-09-06
JAN MAREK ROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-06
2011-09-06
IRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Likwidator
2006-09-06
2011-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
RYSZARD WIKTOR BELICA
ZASTĘPCA PREZESA
2005-09-05
2006-06-08
HENRYK AUGUSTYNIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2005-09-05
2006-09-06
STANISŁAW RUDZKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2003-02-03
RYSZARD WIKTOR BELICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2003-11-12
ZDZISŁAW WŁADYSŁAW KOCIEMBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2004-02-24
ZENON WŁADYSŁAW OBRAŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-03
2003-07-08
MIROSŁAW WALERIAN JELENIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2005-05-31
ALICJA GÓRNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-12
2005-09-05
IRENA GRAŻYNA HYŻA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-02-24
2005-09-05
JANUSZ ROMUALD LITWIN
P.O. PREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2005-09-05
2002-02-22
2006-09-06
ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "DENAR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie