KRS 0000210660
NIP9261477384
REGON97076678000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOSIERZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA W KOSIERZU
Data rejestracji 24 cze 2004 (20 lat temu) 24 cze 2004
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 61 B, KOSIERZ, 66-627, BOBROWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Likwidator
2017-09-07
2018-09-19
FRANCISZEK ANIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2009-04-22
EDWARD PALUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2013-08-02
MIECZYSŁAW KIEŁBASA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2009-04-22
ROMAN PAWEŁ GIERSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-22
2013-08-02
IRENA MIECZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-22
2010-08-31
JANUSZ PAWLAS
Członek Organu Nadzoru
2010-08-31
2018-09-19
ROMAN JERZY BORUTA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2014-09-03
KRYSTYNA GAWRYJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2018-09-19
JANINA MIECZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-03
2018-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWIE OSOBY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
KONRAD NORBERT NEUMANN
PREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2017-09-07
CZESŁAW WOLSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-06-24
2017-09-07
WANDA JANICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2017-09-07
2004-06-24
2017-09-07
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOSIERZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie