KRS 0000091604
NIP9261365107
REGON97064321500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĘŻYSKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA W WĘŻYSKACH
Data rejestracji 14 lut 2002 (23 lata temu) 14 lut 2002
Data usunięcia 24 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 159 A, WĘŻYSKA, 66-600, KROSNO ODRZAŃSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9261365107
data rejestracji 01 sty 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDARIUSZ JASKÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2007-09-13
JADWIGA JASINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-08
2005-07-04
JADWIGA PAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-04
2007-09-13
PIOTR RAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-04
2006-06-13
ROMAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2006-06-13
2010-09-07
JADWIGA IDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2007-09-13
2011-07-29
ANDRZEJ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2003-07-08
ANDRZEJ KARBOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2005-07-04
HENRYK DUNAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-14
2003-07-08
JANINA SOWISLO
Członek Organu Nadzoru
2007-09-13
2011-07-29
IRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Likwidator
2020-01-24
2023-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWIE OSOBY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
STEFAN DANKOWSKI
PREZES
2002-02-14
2011-07-29
JADWIGA IDZIOR
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-14
2006-06-13
DANUTA GAWLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2005-07-04
ANDRZEJ WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-04
2008-12-04
ANDRZEJ WALCZAK
ZASTĘPCA PREZESA
2008-12-04
2010-09-07
KRZYSZTOF BUJAK
ZASTĘPCA PREZESA
2006-06-13
2008-12-04
DANUTA POLAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-04
2020-01-24
DARIUSZ JASKÓLSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2010-09-07
2012-07-09
JADWIGA IDZIOR
PREZES
2011-07-29
2020-01-24
STANISŁAW NIKIEL
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-07-09
2020-01-24
2002-02-14
2020-01-24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĘŻYSKACH
2002-02-14
2002-07-24
159, WĘŻYSKA, 66-625, WĘŻYSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie