KRS 0000138296
NIP9240004657
REGON00066197700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "FABRYKA ŚWIEC" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "FABRYKA ŚWIEC"
Data rejestracji 07 lis 2002 (22 lata temu) 07 lis 2002
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOBIESKIEGO, 70, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9240004657
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Beneficjent
IRENEUSZ PIEŃKOWSKI
zgłaszający - likwidator
GRAŻYNA JADWIGA BATOR
Likwidator
2016-11-30
2017-05-18
IRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Likwidator
2016-11-30
2022-12-12
HELENA KRZYŻANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-10-21
MIROSŁAWA MIKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-10-21
TERESA JÓZEFA PACH
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-10-21
HALINA KASPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2022-12-12
ALINA WILCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2010-07-15
TERESA FILIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-10-21
JÓZEF TOKARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2008-08-08
ROMUALDA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2004-10-21
DANUTA WAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2010-07-15
MAŁGORZATA SARKIS
Członek Organu Nadzoru
2008-08-08
2010-07-15
JAN KUBERA
Pełnomocnik
2009-07-22
2016-06-22
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH , DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM I BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI
ELŻBIETA JOANNA HAWRYLUK
Pełnomocnik
2016-06-22
2016-11-30
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH , DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM I BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.
IRENEUSZ PIEŃKOWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZ ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ §61 UST.3 STATUTU OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCY ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZA ZGODĄ RADY MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB PEŁNOMOCNICTWA DO KIEROWANIA WYODRĘBNIONĄ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKĄ SPÓŁDZIELNI, ALBO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH. DO ZARZĄDU NALEŻY PODEJMOWANIE DECYZJI ZASTRZEŻONYCH W USTAWIE LUB STATUCIE INNYM ORGANOM.
GRAŻYNA JADWIGA BATOR
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
2016-11-30
2022
2022-01-01
2022-09-29
2022-09-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 206896.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44374.5 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 149483.38 |
VI. Zysk (strata) netto | -1910.16 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14947.71 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14947.71 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14947.71 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10649.94 |
– do 12 miesięcy | 10649.94 |
Aktywa razem | 206896.03 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14896.03 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14896.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14896.03 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14896.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14896.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
E. Koszty ogólnego zarządu | 232239.33 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -232239.33 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 10649.94 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10649.94 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -221589.39 |
J. Przychody finansowe | 340650 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 340650 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 340650 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 119060.61 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 119060.61 |
2002-11-07
2016-11-30
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "FABRYKA ŚWIEC"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie