KRS 0000010387
NIP9730703368
REGON97790198500000
NazwaZIELONA GÓRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZIELONA GÓRA MEDIA
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 01 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWADA - SZKOLNA, 18, ZIELONA GÓRA, 66-001, ZIELONA GÓRA - ZAWADA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGMINA ZIELONA GÓRA
Wspólnik
2001-04-30
2015-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
970770787
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LIMEX" SPÓŁKA Z O.O.
Wspólnik
2001-04-30
2003-09-18
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY)
970034841
MIASTO ZIELONA GÓRA
Wspólnik
2015-02-11
2015-04-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
970770178
LESZEK MICHAŁ KLIM
Likwidator
2003-02-17
2014-04-18
EUGENIUSZ WINCENTY UGLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2006-01-19
ELŻBIETA ŁUCZAK KUMOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2006-01-19
JACEK GOŚCIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2006-01-19
PAWEŁ STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2006-01-19
IRENEUSZ BOGUCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-19
2015-04-01
JACEK LUDWIK KOCHANIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-19
2015-04-01
RENATA CZESŁAWA WIERZBICKA MATOSZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-19
2015-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, NATOMIAST GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LESZEK MICHAŁ KLIM
PREZES ZARZADU
2001-04-30
2003-02-17
LESZEK MICHAŁ KLIM
PREZES ZARZĄDU
2014-04-18
2015-04-01
TADEUSZ ŁOZIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-04-30
2003-02-17
2001-04-30
2003-02-17
"ZIELONA GÓRA MEDIA" SPÓŁKA Z O.O.
2003-02-17
2014-04-18
"ZIELONA GÓRA MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
2001-04-30
2001-06-28
SZKOLNA, 18, ZAWADA, 66-011, ZAWADA, POLSKA
2001-06-28
2015-02-11
SZKOLNA, 18, ZAWADA, 66-001, ZAWADA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie