KRS 0000086686
REGON81115624300000
Nazwa"FLORIAN POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLORIAN POMORZE
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 17 mar 2011 17 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKŁADOWA, 1, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2460000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIHUTA "FLORIAN" SPÓŁKA AKCYJNA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Wspólnik
2002-02-04
2003-03-26
102 (STO DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.000 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
273662146
JAN WITOLD HUEGEL
Wspólnik
2002-02-04
2003-10-28
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ
Wspólnik
2002-02-04
2003-10-28
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.500 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-03-26
2011-03-17
1.616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.424.000,00 ZŁ
27783965300000
KRZYSZTOF PROSOWSKI
Prokurent
2002-02-04
2003-03-26
PROKURA ZWYKŁA
ILONA PROSOWSKA
Likwidator
2008-06-09
2011-03-17
ANDRZEJ KRZYSZTOF MAGNER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2003-12-17
ROMUALD RDUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2002-10-18
TERESA WCISŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-10-18
2003-12-17
KRZYSZTOF STANISŁAW STYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-17
2008-05-30
BARBARA MARIA BOŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-17
2005-06-30
JAN WITOLD HUEGEL
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2011-03-17
ZDZISŁAW PODKOPAŁ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2011-03-17
PAWEŁ DAMIAN CISEK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2011-03-17
JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2005-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN WITOLD HUEGEL
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2002-10-18
ANDRZEJ CZESŁAW WIELGUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2002-10-18
STANISŁAW MICHAŁ CIEPAŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-18
2007-11-12
ILONA PROSOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2008-06-09
2002-02-04
2008-06-09
"FLORIAN POMORZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie