KRS 0000076340
NIP5490005408
REGON07100006800000
NazwaZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 30 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 2, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2344000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5490005408
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
15844800040038434420000001
BS8448 Centrala
ul. Rynek 6 43-200 pszczyński POLSKA
59105013021000009203407037
INGBSK Placówka bankowa w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59
ul. Grunwaldzka 59 43-600 Jaworzno POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2954 PRODUKCJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG W TYM ZAKRESIE #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWTOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Beneficjent
SZYMON PIOTR JAWOR
Beneficjent
SZYMON PIOTR JAWOR
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
zgłaszający - prokurent
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
Wspólnik
2001-12-28
2004-02-16
5.832 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 291600 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
JACEK MACIEJ JAWOR
Wspólnik
2002-06-10
2009-04-30
46 427 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 321 350 ZŁOTYCH.
ALICJA PODLAŚ
Prokurent
2001-12-28
2009-04-30
SAMOISTNA
SŁAWOMIR ANDRZEJ WITKOWSKI
Prokurent
2002-06-10
2005-03-17
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA WŁADYSŁAWA JAWOR
Prokurent
2003-02-17
2009-04-30
SAMOISTNA
PAWEŁ JERZY RYWCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2005-03-17
SŁAWOMIR ANDRZEJ WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2009-04-30
KRZYSZTOF JAN FILIPEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2009-04-30
ANDRZJE JÓZEF JAWOR
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2009-04-30
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZYMON PIOTR JAWOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2002-06-10
JACEK MACIEJ JAWOR
PREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2009-04-30
2001-12-28
2003-03-14
ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "TECHNOSKÓR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie