KRS 0000025382
NIP5492112700
REGON35631794200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I WDROŻEŃ "CHEŁMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I WDROŻEŃ "CHEŁMEK"
Data rejestracji 10 lip 2001 (23 lata temu) 10 lip 2001
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 1, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #1930B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2954Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2956A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIAWspólnik
2001-07-10
2012-10-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,- ZŁOTYCH
07050780700000
JERZY SIWEK
Wspólnik
2004-01-13
2022-12-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH
PAWEŁ ANDRZEJ KULIG
Wspólnik
2012-10-15
2022-12-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-02-28
2022-12-09
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17500 ZŁOTYCH
35636179400000
MIROSŁAW GĄSIEWSKI
Likwidator
2004-01-13
2019-03-13
JANUSZ MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2013-10-22
JACEK MACIEJ JAWOR
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2002-10-30
GRZEGORZ ALEKSANDER WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-10
2002-02-28
ALEKSANDER MĘKAL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-10-30
BEATA BARBARA MOLENDA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2022-12-09
GRZEGORZ ALEKSANDER WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2022-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
WIESŁAW GRZESIK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-10
2003-02-04
ANNA LUCYNA SUBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-28
2002-09-13
ALEKSANDER MĘKAL
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2004-01-13
STEFAN JERZY DWORNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2004-01-13
2001-07-10
2002-02-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I WDROŻEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-28
2004-01-13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I WDROŻEŃ "CHEŁMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie