KRS 0000151122
NIP5491607948
REGON07077066300000
Nazwa"ISCASELLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"ISCASELLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 lut 2003 (22 lata temu) 17 lut 2003
Data usunięcia 13 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 1, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3542Z PRODUKCJA ROWERÓWLIPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #7440Z REKLAMA #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2513B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ"ISCA" SPA
Wspólnik
2003-02-17
2019-09-13
999 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 999.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCO LINO BERNARDI
PREZES
2003-02-17
2019-09-13
GIANCARLO CECCHIN
CZŁONEK
2003-02-17
2009-01-21
LUCIANA TARTAGLIA
CZŁONEK
2003-02-17
2006-07-28
2003-02-17
2003-05-06
"ICASELLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie