KRS 0000328774
NIP5490005408
REGON07100006800000
NazwaJAWOR SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaJAWOR
Data rejestracji 30 kwi 2009 (15 lat temu) 30 kwi 2009
Data usunięcia 07 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 29, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5490005408
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
15844800040038434420000001
BS8448 Centrala
ul. Rynek 6 43-200 pszczyński POLSKA
59105013021000009203407037
INGBSK Placówka bankowa w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59
ul. Grunwaldzka 59 43-600 Jaworzno POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALETOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Beneficjent
SZYMON PIOTR JAWOR
Beneficjent
SZYMON PIOTR JAWOR
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
zgłaszający - prokurent
JACEK MACIEJ JAWOR
Wspólnik
2009-04-30
2017-02-23
MAGDALENA WŁADYSŁAWA JAWOR
Wspólnik
2009-04-30
2018-11-02
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Wspólnik
2017-02-23
2024-05-07
JACEK MACIEJ JAWOR
Wspólnik
2018-11-02
2021-04-09
SZYMON PIOTR JAWOR
Wspólnik
2021-04-09
2024-05-07
SZYMON PIOTR JAWOR
Prokurent
2017-02-23
2021-04-09
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA WŁADYSŁAWA JAWOR
Prokurent
2018-11-02
2024-05-07
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZYMON PIOTR JAWOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY
JACEK MACIEJ JAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2009-04-30
2017-02-23
MAGDALENA WŁADYSŁAWA JAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2009-04-30
2018-11-02
TOMASZ KRZYSZTOF JAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-23
2024-05-07
JACEK MACIEJ JAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-02
2021-04-09
SZYMON PIOTR JAWOR
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-09
2024-05-07
2009-04-30
2016-07-19
PRZEMYSŁOWA, 2, CHEŁMEK, 32-660, CHEŁMEK, POLSKA
2016-07-19
2016-08-26
UL. PRZEMYSŁOWA, 29, CHEŁMEK, 32-590, CHEŁMEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie