KRS 0000622968
NIP5213738318
REGON36469919100000
NazwaLILY SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaLILY SPA
Data rejestracji 13 cze 2016 (8 lat temu) 13 cze 2016
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 04-760, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213738318
data rejestracji 08 mar 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOLILIANA EWA MALIŃSKA-DARMETKO
reprezentant
MACIEJ ALEKSANDER DARMETKO
Beneficjent
HUBERT MAREK DARMETKO
Beneficjent
LILIANA EWA MALIŃSKA-DARMETKO
Beneficjent
Wspólnik
2016-06-13
2016-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14664985900000
HUBERT MAREK DARMETKO
Wspólnik
2016-10-14
2023-12-29
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ ALEKSANDER DARMETKO
Wspólnik
2016-10-14
2023-12-29
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
LILIANA EWA MALIŃSKA DARMETKO
Wspólnik
2016-10-14
2023-12-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
HUBERT MAREK DARMETKO
Prokurent
2016-10-14
2023-12-29
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ ALEKSANDER DARMETKO
Prokurent
2016-10-14
2021-03-12
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR ANDRZEJ WITKOWSKI
Powiernik
2021-10-27
2023-12-29
MACIEJ ALEKSANDER DARMETKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HUBERT MAREK DARMETKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LILIANA EWA MALIŃSKA-DARMETKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
KAROLINA MYSZOR
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2016-10-14
LILIANA EWA MALIŃSKA DARMETKO
PREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2023-12-29
2016-06-13
2016-10-14
LOYAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-14
2021-10-27
LILY SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-13
2016-10-14
UL. WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-739, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-14
2017-11-10
UL. JANA III SOBIESKIEGO, 110, WARSZAWA, 00-764, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie