KRS 0000046485
NIP1180083501
REGON01072040700000
Nazwa"CENTRUM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 05 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOKŁOSY, 3, WARSZAWA, 02-787, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1180083501
data rejestracji 30 sie 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8542B SZKOŁY WYŻSZEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEAIR TOURS POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-25
2004-07-06
526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.300,00 ZŁOTYCH
012118790
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Wspólnik
2001-09-25
2008-10-29
527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.350,00 ZŁOTYCH
016213775
INSTYTUT TURYSTYKI
Wspólnik
2001-09-25
2005-08-11
272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 600 ZŁ
000327824
ALEKSANDER JAN RONIKIER
Wspólnik
2001-09-25
2011-07-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GLAPA
Wspólnik
2001-09-25
2011-07-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
MICHAŁ ARTUR SŁONIEWSKI
Wspólnik
2004-08-04
2011-07-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
Wspólnik
2008-10-29
2010-12-14
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6450 ZŁOTYCH
14122166000000
Wspólnik
2011-07-25
2019-07-05
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
14108155500000
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GLAPA
Prokurent
2001-09-25
2009-08-13
PROKURA SAMOISTNA
MACIT GÖKHAN ESER
Prokurent
2011-07-25
2017-06-07
SAMOISTNA
JERZY IRENEUSZ DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2006-07-18
JÓZEF ALESZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2007-02-13
FRANCISZEK CIEMNY
Członek Organu Nadzoru
2006-07-18
2015-02-26
WOJCIECH KODŁUBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-13
2007-07-12
RAFAŁ SZMYTKE
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2015-02-26
ZBIGNIEW WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-07-30
ANDRZEJ SAJA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-04-23
RYSZARD SZCZECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2006-07-18
JERZY WALASEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2015-02-26
MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2003-07-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM JĘDRAS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-04-23
ALEKSANDER JAN RONIKIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2011-07-25
ALEKSANDRA KATARZYNA WRÓBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-07-30
MICHAŁ ARTUR SŁONIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2011-07-25
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GLAPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-13
2011-07-25
ARIF ERKOL
PREZES ZARZĄDU
2011-07-25
2017-06-07
MACIT GÖKHAN ESER
PREZES ZARZĄDU
2017-06-07
2019-07-05
2001-09-25
2007-07-12
MARYMONCKA, 34, WARSZAWA, 00-968, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-12
2013-01-22
MARYMONCKA, 34, WARSZAWA, 01-813, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie