KRS 0000034976
NIP5211006628
REGON01072814200000
NazwaBALLANTINE'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBALLANTINE'S POLSKA
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 07 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 577900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1591Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH #1592Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO #1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH #1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1596Z PRODUKCJA PIWA #1597Z PRODUKCJA SŁODÓW #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIEDWARD JOSEPH FELLS
Likwidator
2012-07-24
2013-01-18
ALEXIS DOMINIQUE AUGEREAU
Likwidator
2013-01-18
2013-06-07
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (EUROPE) B.V.
Wspólnik
2001-09-03
2013-06-07
5779 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 577900 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RICHARD KOUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-31
2006-02-02
CESAR ANTONIO GIRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-02
2009-09-07
MARIUSZ ANDRZEJ RĘDASZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-02
2011-01-27
VICTOR EULOGIO JEREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2011-11-03
EDWARD JOSEPH FELLS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-27
2012-07-24
GUILLAUME GIRARD REYDET
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-03
2012-07-24
2001-09-03
2012-07-24
BALLANTINE'S POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2003-09-09
MAHATMY GANDHIEGO, 3, WARSZAWA, 02-645, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-09
2007-10-15
KRÓLEWSKA, 27, WARSZAWA, 00-060, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-15
2008-09-04
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie