KRS 0000034633
NIP5242262870
REGON01487894400000
NazwaFM VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFM VARSOVIA
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 16 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUGOWA, 30, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMFM LOGISTIC SERVICES
Wspólnik
2001-08-09
2013-10-16
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000 ZŁ.
GERARD PINEAU
Prokurent
2006-01-12
2007-05-18
SAMOISTNA
YANN BELGY
Prokurent
2006-06-07
2011-09-28
SAMODZIELNA
PIOTR SUKIENNIK
Prokurent
2007-05-18
2011-03-25
SAMOISTNA
GUILHEM DENIS VICAIRE
Prokurent
2011-09-28
2012-11-29
SAMODZIELNA
PIOTR SUKIENNIK
Likwidator
2012-11-29
2013-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENT SAMODZIELNIE
JEAN-MARC ETIENNE BALOSSINI
CZLONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2002-12-30
CHRISTIAN PAUL NICOLAS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2002-03-07
JEAN-LUC DECLAS
CZLONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2002-12-30
JOSE-LUIS ARROQUI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-07
2005-10-18
OLIVIER LOUIS FAURE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-30
2012-11-29
PIOTR SUKIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2012-11-29
ARNAUD JEROME LINGELSER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2005-07-12
DIDIER BERNARD YVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-30
2004-06-08
MARC PASTUZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2005-07-12
JACKY GERVIS
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2006-11-22
2001-08-09
2004-06-08
GIRAUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-08
2005-12-16
"PREMIUM LOGISTICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-16
2012-11-29
FM VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-09
2005-12-16
KSIĘCIA ZIEMOWITA, 59, WARSZAWA, 03-885, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie