KRS 0000572497
NIP5291801516
REGON14675267500000
NazwaAPTEKA MEDIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPTEKA MEDIKON
Data rejestracji 26 sie 2015 (9 lat temu) 26 sie 2015
Data usunięcia 24 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SADOWA, 22, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5291801516
data rejestracji 08 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMATEUSZ GARBALA
Wspólnik
2015-08-26
2016-03-22
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110 000,00 ZŁOTYCH
MARCIN GARBALA
Wspólnik
2015-08-26
2016-03-22
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110 000,00 ZŁOTYCH
EDYTA SUKIENNIK
Wspólnik
2016-03-22
2020-02-24
44 UDZIAŁY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW 110.000,00
PIOTR SUKIENNIK
Wspólnik
2016-03-22
2020-02-24
44 UDZIAŁY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW 110.000,00
EDYTA SUKIENNIK
Likwidator
2018-12-01
2020-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ GARBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-03-22
MARCIN GARBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-03-22
PIOTR SUKIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2018-12-01
EDYTA SUKIENNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-22
2018-12-01
2015-08-26
2018-12-01
APTEKA MEDIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie