KRS 0000048472
REGON01492787800000
Nazwa"FM MAZOVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFM MAZOVIA
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 28 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUGOWA, 30, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2020000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #45 BUDOWNICTWO #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #6220 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEFM LOGISTIC SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2001-09-28
2005-11-28
4040 (CZTERY TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2020000 (DWA MILIONY DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
YANN BELGY
Prokurent
2001-09-28
2002-10-18
SAMODZIELNA
JACEK ORACZEWSKI
Prokurent
2001-09-28
2005-11-28
SAMODZIELNA
AYMERIC CHANDAVOINE
Prokurent
2002-10-18
2005-11-28
SAMOISTNA
GERARD PINEAU
Prokurent
2002-10-18
2005-11-28
SAMOISTNA
JEAN-MARIE MACHET
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2004-04-16
CLAUDE FAURE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2004-04-16
EDMOND FAURE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2004-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JACKY GERVIS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2005-11-28
HERVE DUJARDIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2005-11-28
MARIE-LAURE SCHREIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2005-11-28
OLIVIER FAURE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2005-11-28
2001-09-28
2005-11-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2005-11-28
"FM MAZOVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-28
2005-11-28
ŁUGOWA, 30, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
2001-09-28
2005-11-28
30 - PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
2001-09-28
2005-11-28
45 - BUDOWNICTWO
2001-09-28
2005-11-28
5134A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2001-09-28
2005-11-28
5146Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
2001-09-28
2005-11-28
5153 - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-09-28
2005-11-28
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2001-09-28
2005-11-28
555 - DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING
2001-09-28
2005-11-28
6010Z - TRANSPORT KOLEJOWY
2001-09-28
2005-11-28
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-09-28
2005-11-28
61 - TRANSPORT WODNY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie