KRS 0000028234
REGON43112243600000
Nazwa"PAWTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAWTRANS
Data rejestracji 16 lip 2001 (23 lata temu) 16 lip 2001
Data usunięcia 26 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZEREŚNIOWA, 98, WARSZAWA, 02-456, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15933000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSTANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI
Wspólnik
2001-07-16
2009-10-26
31 862 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.931.000 ZŁ
JOLANTA IRENA GOLISZEK PYŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2002-07-29
KAZIMIERZ PAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2001-12-21
WOJCIECH GRZEGORZ PYŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2006-10-06
EWA REGINA PAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2009-10-26
HENRYK GOLISZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2004-03-08
PIOTR ADAM GOLISZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2008-03-13
STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-16
2002-07-29
MARIANNA BOCHIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2009-10-26
MIROSŁAW PAWEŁ KOPYCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-13
2009-10-26
EWA REGINA PAWŁOWSKA
Prokurent
2001-07-16
2002-07-29
SAMOISTNA
STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI
Prokurent
2002-07-29
2002-10-03
SAMOISTNA
STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI
Prokurent
2003-01-16
2009-10-26
SAMOISTNA
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
Prokurent
2009-05-28
2009-10-26
SAMODZIELNIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MAREK STANISŁAW KROCHMAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-16
2002-07-29
MAREK STANISŁAW KROCHMAL
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2004-03-08
JOLANTA IRENA GOLISZEK PYŚNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2004-08-05
JOLANTA IRENA GOLISZEK PYŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-05
2009-04-02
STANISŁAW EDWARD PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2003-01-16
MIROSŁAW ANDRZEJ OSIECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-08
2004-08-05
MAREK STANISŁAW KROCHMAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-05
2009-10-26
DARIUSZ MARIAN MIELNICZENKO
PREZES ZARZĄDU
2001-07-16
2002-07-29
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-04-02
2009-05-28
2001-07-16
2002-07-29
"STEWA" IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-16
2002-07-29
SZKOLNA, 19, PONIATOWA, 24-320, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie