KRS 0000909120
NIP7822566211
REGON30259295200000
NazwaSA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JJS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JJS
Data rejestracji 29 lip 2021 (3 lata temu) 29 lip 2021
Data usunięcia 25 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MARII KONOPNICKIEJ, 1, POZNAŃ, 60-771, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARADOSŁAW SŁAWOMIR SAWICZ
Beneficjent
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Beneficjent
DANIEL KONRAD SAWICZ
Beneficjent
BARTŁOMIEJ SAWICZ
reprezentant
S LUX S.C.SP.
Wspólnik
2021-07-29
2021-10-20
RADOSŁAW SŁAWOMIR SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
DANIEL KONRAD SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONY WSPÓLNIK SPÓŁKI POD FIRMĄ SA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-29
2021-11-25
30259625200000
2021-07-29
2021-11-25
SPÓŁKA JAWNA
2021-07-29
2021-11-25
SA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JJS SPÓŁKA JAWNA
2021-07-29
2021-11-25
UL. MARII KONOPNICKIEJ, 1, POZNAŃ, 60-771, POZNAŃ, POLSKA
2021-07-29
2021-11-25
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2021-07-29
2021-11-25
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2021-07-29
2021-11-25
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2021-07-29
2021-11-25
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie