KRS 0000485133
NIP7822566211
REGON30259295200000
NazwaJJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJJS
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 29 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO MICHAŁA, 65, POZNAŃ, 61-005, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822566211
data rejestracji 20 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTŁOMIEJ SAWICZ
reprezentant
RADOSŁAW SŁAWOMIR SAWICZ
Beneficjent
DANIEL KONRAD SAWICZ
Beneficjent
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Beneficjent
JANINA ELŻBIETA SAWICZ
Wspólnik
2013-11-12
2016-07-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
JÓZEF SAWICZ
Wspólnik
2013-11-12
2016-07-29
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 600,00 ZŁ
RADOSŁAW SŁAWOMIR SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
DANIEL KONRAD SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓRYCH TO SPÓŁKACH POSIADA ŁĄCZNIE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW. ŁĄCZNIE TE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADAJĄ WIĘCEJ NIŻ 25% ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WKŁADÓW KAPITAŁOWYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTŁOMIEJ SAWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2016-07-29
2013-11-12
2016-07-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2016-07-29
JJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2016-07-29
ŚWIĘTEGO MICHAŁA, 65, POZNAŃ, 61-005, POZNAŃ, POLSKA
2015-09-24
2016-07-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-24
2016-07-29
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-24
2016-07-29
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie