KRS 0000256281
NIP6570081607
REGON29055504900000
NazwaPROGRESS TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROGRESS TECHNIKA
Data rejestracji 28 kwi 2006 (18 lat temu) 28 kwi 2006
Data usunięcia 23 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRZUSKAWICKA, 16, KIELCE, 25-801, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#1010A GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJAN KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2006-10-23
RADOSŁAW SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2008-08-14
JAKUB STANISŁAW KRZYSZTOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-18
2009-02-23
ALEKSANDER KABZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-14
2009-02-23
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-14
2009-02-23
MARCIN MACIEJ BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-14
2009-02-23
TOMASZ SŁAWOMIR OSZCZEPALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2008-03-18
BARTŁOMIEJ SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2008-03-18
JÓZEF KRZYSZTOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2006-10-23
JÓZEF SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2008-08-14
Wspólnik
2006-04-28
2009-02-23
22 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000,00 ZŁ
29094322500000
STANISŁAW MAREK OSZCZEPALSKI
Prokurent
2006-04-28
2007-04-17
ŁĄCZNA
LUCYNA NOWAK
Prokurent
2008-03-18
2009-02-23
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE, JEŚLI DZIAŁA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR PASIOWIEC
PREZES
2006-04-28
2008-03-18
PIOTR PASIOWIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2009-02-23
LUCYNA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-28
2008-03-18
JÓZEF KRZYSZTOSZEK
WICEPREZES
2006-10-23
2008-03-18
DARIUSZ HUBERT PAJDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-17
2008-03-18
TOMASZ SŁAWOMIR OSZCZEPALSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-18
2009-02-23
2006-04-28
2006-10-23
PROGRESS ECOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-28
2006-10-23
ZAGNAŃSKA, 141, KIELCE, 25-560, KIELCE, POLSKA
2006-10-23
2006-10-26
TRZYSKAWICKA, 16, KIELCE, 25-801, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie