KRS 0000885746
NIP6793213046
REGON38828548200000
NazwaNANO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNANO GAMES
Data rejestracji 01 mar 2021 (4 lata temu) 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GROMADZKA, 101, KRAKÓW, 30-719, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3812559,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3812559,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3812559
Dane kontaktowe
Email INFO@NANO-GAMES.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHŁUKASZ JERZY PLEŚNIAROWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ RYSZARD LITWOROWSKI
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ JAN MROCHEŃ
Beneficjent
DINGDING ZHAO
Członek Organu Nadzoru
2021-07-02
AGNIESZKA LITWOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-01
2021-07-02
DOMINIK PATRYK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-01
2023-06-17
PAWEŁ GRZEGORZ KUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2023-06-17
PAWEŁ JAN MROCHEŃ
Członek Organu Nadzoru
2021-03-01
PIOTR MICHAŁ KUPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-01
OKTAWIAN ZBIGNIEW JAWOREK
Członek Organu Nadzoru
2021-03-01
GEORGES DRY
Członek Organu Nadzoru
2021-07-02
PAWEŁ JAN MROCHEŃ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
PAWEŁ MROCHEŃ POSIADA 26,4% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE NANO GAMES S.A. ZGODNIE Z STATUTEM SPÓŁKI POSIADA UPRZYWILEJOWANIE DOTYCZĄCE: UPRAWNIENIA DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ UPRAWNIENIA DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTANIE POWOŁANY B- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MICHAŁ RYSZARD LITWOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-03-01
AGNIESZKA EWA FLAGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-02
2024-05-21
ŁUKASZ JERZY PLEŚNIAROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie