KRS 0000827257
NIP9542811828
REGON38534816000000
NazwaORION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORION SOFTWARE
Data rejestracji 07 lut 2020 (5 lat temu) 07 lut 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141B, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
Beneficjent
PRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA KATARZYNA MALINOWSKA
Wspólnik
2020-02-07
2020-03-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00ZŁ
PRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
Wspólnik
2020-03-26
2023-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ.
BB TRADE ESTONIA OÜ
Wspólnik
2023-01-25
60 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 005 000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DIVISIO HOLDING AG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BB TRADE ESTONIA OÜ KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
BENEFICJENT JEST PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ALBO WIEKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I POODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA KATARZYNA MALINOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-02-07
2020-03-26
PRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
PREZES ZARZĄDU
2020-03-26
2020-02-07
2024-07-12
UL. GAWRONÓW, 22, KATOWICE, 40-527, KATOWICE, POLSKA
2020-02-07
2020-05-12
ORION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie