KRS 0000484016
NIP6462932770
REGON24340980900000
NazwaPARP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARP POLAND
Data rejestracji 05 lis 2013 (11 lat temu) 05 lis 2013
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAANNA MARIOLA RADAJEWSKA
Wspólnik
2013-11-05
2014-12-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
MACIEJ DZIURA
Wspólnik
2013-11-05
2014-12-22
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JANUSZ KRAL
Wspólnik
2013-11-05
2014-12-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
JIŘI GRABOVSKÝ
Wspólnik
2014-12-22
2016-08-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
RUDOLF ZDENĚK
Wspólnik
2016-08-17
2021-02-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ DZIURA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2014-12-22
JIŘI GRABOVSKÝ
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2016-08-17
RUDOLF ZDENĚK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2016-08-17
2021-02-11
2013-11-05
2014-12-22
NEXUM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-05
2014-12-22
FABRYCZNA, 45, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2014-12-22
2016-08-17
UL. ŚW. JANA, 11, KATOWICE, 40-012, KATOWICE, POLSKA
2016-08-17
2018-06-18
UL. BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
GKm 96/21
2022-06-27
2023-10-02
518.12 PLN
VI GNc 1913/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Kamil Makowski Kancelaria Komornicza nr VIII w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie