KRS 0000336359
NIP6412483873
REGON24130253300000
Nazwa"WOJ-BOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWOJ-BOG
Data rejestracji 07 wrz 2009 (15 lat temu) 07 wrz 2009
Data usunięcia 18 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄBOGDAN ŻABIŃSKI
Wspólnik
2013-04-22
2017-02-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00;-ZŁ
RYSZARD STANISŁAW NITOŃ
Wspólnik
2015-05-28
2018-01-18
60 UDZIAŁÓW 60.OOO ZŁOTYCH
RITA MAŁGORZATA LUDWIKIEWICZ
Wspólnik
2009-09-07
2013-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, ZŁ
KARINA ANNA BARTOSIAK OBERSZTYN
Wspólnik
2009-09-07
2013-04-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, ZŁ
WOJCIECH TOMASZ FEJDYCH
Wspólnik
2013-04-22
2015-05-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00;-ZŁ
JAKUB LIS
Prokurent
2009-10-30
2014-05-26
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RITA MAŁGORZATA LUDWIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2013-04-22
KARINA ANNA BARTOSIAK OBERSZTYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2013-04-22
BOGDAN ŻABIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-22
2014-05-26
BOGDAN ŻABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-26
2015-03-09
BENEDYKT PALUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-03-09
2018-01-18
2009-09-07
2014-05-26
"VPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-07
2014-05-26
SZYB WALENTY, 32, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2014-05-26
2017-02-13
MONIUSZKI, 15A, CIESZYN, 43-300, CIESZYN, POLSKA
TW1060015007796
2022-06-07
2022-07-05
65 PLN
TW1060015007796
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015007795
2022-06-07
2022-07-05
165.79 PLN
TW1060015007795
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW1060015007794
2022-06-07
2022-07-05
645 PLN
TW1060015007794
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015021015
2022-06-07
2022-07-05
1253.32 PLN
TW4060015021015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015021016
2022-06-07
2022-07-05
315.18 PLN
TW4060015021016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015021017
2022-06-07
2022-07-05
111.8 PLN
TW4060015021017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie