KRS 0000822772
REGON38562213400000
NazwaURBASER, S.A.U., SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaURBASER, S.A.U., SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaURBASER SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA
Data rejestracji 21 lut 2020 (5 lat temu) 21 lut 2020
Data usunięcia 21 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego CAMINO DE HORMIGUERAS, 171, MADRYT, 28031, MADRYT, HISZPANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAFERNANDO VALLEDOR DE LOZOYA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2020-02-21
2022-04-21
CARLOS ABILIO PEREZ ALONSO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2020-02-21
2022-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DZIAŁAJĄCY KOLEGIALNIE ZARZĄD. PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA WSZELKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU ZA WYJĄTKIEM TYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE ZGODNIE Z PRAWEM ORAZ STATUTEM SPÓŁKI NIE PODLEGAJĄ DELEGOWANIU.
SHENGJUN YAN
CZŁONEK I PREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2022-04-21
JOSE MARIA LOPEZ PINOL
CZŁONEK, WICEPREZES ORAZ PEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-21
2022-04-21
1957-07-20
JUAN FABREGAS SASIAIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-21
2022-04-21
JOSE JAIME ISERN ALEGRI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-21
2022-04-21
HERMAN MAURITS MARIA SIOEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-21
2022-04-21
2020-02-21
2022-04-21
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2020-02-21
2022-04-21
URBASER, S.A.U., SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2020-02-21
2022-04-21
URBASER SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA
2020-02-21
2022-04-21
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-21
2022-04-21
CAMINO DE HORMIGUERAS, 171, MADRYT, 28031, MADRYT, HISZPANIA
2020-02-21
2022-04-21
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2020-02-21
2022-04-21
351 - WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2020-02-21
2022-04-21
37 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
2020-02-21
2022-04-21
38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
2020-02-21
2022-04-21
39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2020-02-21
2022-04-21
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-02-21
2022-04-21
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2020-02-21
2022-04-21
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2020-02-21
2022-04-21
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2020-02-21
2022-04-21
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie