KRS 0000816110
NIP5272908213
REGON38448828300000
NazwaHUGEHALLS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHUGEHALLS
Data rejestracji 28 lis 2019 (5 lat temu) 28 lis 2019
Data usunięcia 25 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15000
Dane kontaktowe
Email INFO@HUGEHALLS.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT MICHALSKI
Beneficjent
GRZEGORZ ŁASKARZEWSKI
reprezentant
GABRIEL JAROSŁAW WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-28
2022-02-25
MARIAN KAMODA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-28
2022-02-25
BOŻENA SPŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-28
2022-02-25
ROBERT MICHALSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ HUBERT DĘBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-28
2020-03-13
GRZEGORZ ŁASKARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-13
2022-02-25
2019-11-28
2020-11-02
HALLSTEER SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie