KRS 0000369215
NIP6652957632
REGON30155006400000
Nazwa"BEST-POL TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEST-POL TRADE
Data rejestracji 28 paź 2010 (14 lat temu) 28 paź 2010
Data usunięcia 14 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEGLARSKA, 7, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7066000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIEROBERT MICHALSKI
Wspólnik
2010-10-28
2013-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PAWEŁ WASIAK
Wspólnik
2010-10-28
2013-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-11-04
2016-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
30029898700000
IWONA MICHALSKA
Wspólnik
2016-04-20
2016-10-14
3.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.533.000,00 ZŁ
SYLWIA PILARSKA
Wspólnik
2016-04-20
2016-10-14
3.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.533.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
SYLWIA PILARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-20
2016-10-14
ROBERT MICHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2016-04-20
PAWEŁ WASIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-28
2013-11-04
MAREK PILARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-04
2016-04-20
IWONA MICHALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-20
2016-10-14
2010-10-28
2013-11-04
"TRADE PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-28
2013-11-04
KOLEJOWA, 8A, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie